Informazioni su Martina Kohler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martina Kohler
Ultimi comunicati FUSC: Martina Kohler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005862431, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Solodaris Stiftung, in Solothurn, CHE-114.274.840, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen Sigrist, Cornelia, von Winterthur, in Küttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Sascha Andreas, von Mülligen, in Wiedlisbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Martina, von Ersigen, in Bellach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wermelinger, Daniel, von Willisau, in Olten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mümliswil-Ramiswil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004806590, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Learn 4 Life Institute GmbH, in Langendorf, CHE-325.151.639, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler Lang, Martina, von Ersigen, in Langendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Mirko, deutscher Staatsangehöriger, in Langendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3769937, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Soziale Tagesstätte Pro Mensch GmbH, in Bettlach, CHE-470.365.012, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1032715).
Statutenänderung:
08.09.2017.
Firma neu:
Soziale Tagesstätte Pro Mensch GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Langendorf.
Domizil neu:
Birgisweg 4, 4513 Langendorf. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten wurden aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Mirko, deutscher Staatsangehöriger, in Langendorf, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Oberdorf (SO), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kohler Lang, Martina, von Ersigen, in Langendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberdorf (SO), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].