Informazioni su Roger Köppel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger Köppel
Ultimi comunicati FUSC: Roger Köppel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005793724, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Kultur- und Hausgemeinschaft zur OASE, in Gais, CHE-105.333.343, Verein (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Roger, von Widnau, in Frauenfeld, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pircher, Esther, von Rüschegg, in Gais, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busenhart, Martin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes];
Vogel, Regina, von Flühli, in Bühler, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrmann, Ulrich, von Pontresina, in Gais, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005675710, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sun and Fun Sports GmbH, in Arbon, CHE-113.429.821, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, S.12, Publ. 5667388).
Firma neu:
Sun and Fun Sports GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Roger, von Widnau, in Frauenfeld (Gachnang), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005675692, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Global Office Gate GmbH, in Arbon, CHE-110.245.348, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S.23, Publ. 5084946).
Statutenänderung:
27.01.2023.
Sitz neu:
Gachnang.
Domizil neu:
Rosenhuben 18, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion in den Bereichen: Büroeinrichtungen und Lagereinrichtungen;
Produktion von Designartikel, Möbel;
Bau und Unterhalt von Liegenschaften.
Im Weiteren erbringt sie Dienstleistungen in den Bereichen:
Büro und Kommunikation;
Schulung und Kurse im Bereich EDV und Kommunikation;
Design und Architektur;
Informatik;
Organisation allgemein für Büro und Produktion. Die Gesellschaft betreibt zudem Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigenturn erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Roger, von Widnau, in Gachnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Obernau (Kriens)].