Informazioni su Urs König
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs König
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs König
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005912966, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
König Treuhand AG, in Münchwilen (TG), CHE-101.844.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557841). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Urs, von Frauenfeld, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Böhi, Silvia, von Stettfurt, in Bettwiesen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühler, Corinne, von Bichelsee-Balterswil, in Hoffeld (Neckertal), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberbüren];
Dönni, Fabienne, von Volketswil, in Jonschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005071659, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
3D Handelsgesellschaft mbH, in Wäldi, CHE-109.076.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2010, S.13, Publ. 5869836).
Statutenänderung:
05.01.2021.
Firma neu:
Krattiger Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Thundorf.
Domizil neu:
Hessenbohlstrasse 16, 8512 Thundorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hersche, Patrick, von Appenzell, in Engwilen (Wäldi), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
König, Urs, von Frauenfeld, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), mit Einzelprokura, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krattiger, Andreas, von Schüpfen, in Lustdorf (Thundorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005004971, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
König Treuhand AG, in Münchwilen (TG), CHE-101.844.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Silvia, von Stettfurt, in Bettwiesen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Urs, von Frauenfeld, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Margarethen TG (Münchwilen TG)];
Sauder, Anna, von Lupsingen, in Buch b. Märwil (Affeltrangen), mit Kollektivprokura zu zweien.