Informazioni su Simon David Otto König
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Simon David Otto König
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005086993, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leg&airy GmbH, in Baar, CHE-463.259.014, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Simon David Otto, von Wiggiswil, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohammad, Faizan Shaharyar, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004835845, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leg&airy GmbH, in Baar, CHE-463.259.014, c/o offinea AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2020.
Zweck:
Herstellung von, Handel mit und Verkauf von Waren aller Art, insbesondere von orthopädischen Artikeln, Behelfen und Geräten sowie Sanitätsartikeln, Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Design;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 19.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mohammad, Faizan Shaharyar, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Geiser, Timo Jascha, von Aesch (BL), in Aesch (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
König, Simon David Otto, von Wiggiswil, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004504590, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Össur Schweiz AG, in Solothurn, CHE-262.642.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Simon David Otto, von Wiggiswil, in Solothurn, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurdsson, Jon, isländischer Staatsangehöriger, in Newport Beach, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sölvason, Sveinn, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Paul, von Häggenschwil, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.