Informazioni su Monika König
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monika König
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3201313, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Grips GmbH, in Kreuzlingen, CHE-114.687.538, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 16, Publ. 5779982).
Firma neu:
Grips GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Monika, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5779982, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Grips GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.021.863-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, S. 18, Publ. 4851704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mohr-Schoch, Margrith, von Ebnat-Kappel, in Mammern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meili, Gregor, von Uster, in Amriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Monika, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4851704, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Grips GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.021.863-2, Burggrabenstrasse 18b, 8280 Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.01.2009.
Zweck:
Vermarktung der Marke Grips Lehrpfad, sowie Erbringung von Ausbildungsleistungen, Schulung und allgemeinen Dienstleistungen im Bereich des Gehirntrainings und der Gesundheitsförderung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bie anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
König, Monika, von Frauenfeld, in Kreuzlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Mohr-Schoch, Margrith, von Ebnat-Kappel, in Mammern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Meili, Gregor, von Uster, in Amriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.