Informazioni su Dr. Beat Gino Koenig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Beat Gino Koenig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006014033, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lustenberger + Partners KLG, in Zürich, CHE-105.720.912, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koenig, Dr. Beat Gino, von Glarus, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4228091, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lustenberger Rechtsanwälte KLG, in Zürich, CHE-105.720.912, Wiesenstrasse 10, 8008 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung einer Anwaltskanzlei und die Erbringung sämtlicher damit verbundener Dienstleistungen, sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der anwaltlichen Monopoltätigkeit. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen:
Bellofatto, Nikolaos, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Jüstel, Peter, von Lengnau (AG), in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Koenig, Dr. Beat Gino, von Glarus, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Lazopoulos, Dr. Michael, von Neuenhof, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Lustenberger, Dr. Urs Hans, von Grosswangen, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Pestalozzi, Dr. Christoph Max Richard, von Zürich, in Herrliberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Zuberbühler, Tobias Hans, von Herisau, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Sauber, Dr. Thomas, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3948765, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
KUKA Roboter Schweiz AG, in Buchs (AG), CHE-101.112.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3867781).
Firma neu:
KUKA Roboter Schweiz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(KUKA Roboter Suisse SA en liquidation) (KUKA Roboter Svizzera SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moscardo Cuquerella, Gustavo, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koenig, Beat Gino, von Glarus, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aebersold Lardieri, Lorenz, von Basel, in Aarau, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].