Informazioni su Dr. Marcus Köhler
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Marcus Köhler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005512591, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pauls-Eisenbeiss-Stiftung, in Basel, CHE-100.645.628, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Dr. Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Dr. Julia, deutsche Staatsangehörige, in Dresden (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4054933, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ComfyLight AG in Liquidation, in Zürich, CHE-234.931.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2583139, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ComfyLight AG, in Zürich, CHE-234.931.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250489).
Statutenänderung:
21.12.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 125'269.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'269.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
125'269 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisen, Stephan Johannes, von Gaiserwald, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turber, Stefanie, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Köhler, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guse, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart-Weilimdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.