Informazioni su Lukas Johannes Martin Koch
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Johannes Martin Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005917139, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Life Spirit AG, bisher in Zug, CHE-236.623.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637227).
Statutenänderung:
02.12.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Sternengasse 23, 4051 Basel.
Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].
Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Susanne, von Zürich, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döll, Thomas Bruno Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Karlstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bay, Sabina, von Münchenstein, in Müllheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koch, Lukas Johannes Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005637227, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Life Spirit AG, in Zug, CHE-236.623.961, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von Apps und Games im Bereich Persönlichkeitsentwicklung Kinder und Jugendlicher. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 1'100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'100'000.00.
Aktien:
1'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Koch, Lukas Johannes Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Döll, Thomas Bruno Engelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Karlstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaad, Susanne, von Zürich, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.