Informazioni su Gilles Werner Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilles Werner Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005850889, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dakson & Kayana Petroleum AG, in Zug, CHE-199.334.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daliposki, Aljbert, von Urdorf, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koch, Gilles Werner, von Niederhelfenschwil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005624769, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
KENTAURUS Holding AG, in Herisau, CHE-459.946.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crespo Carazas, Rosio, bolivianische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Marjolein, von Lungern, in Birmensdorf (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Egger, Jordi, von Eggersriet, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uzwil];
Koch, Gilles Werner, von Niederhelfenschwil, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005620745, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LEADing Practice AG, bisher in Steinen, CHE-282.134.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088161).
Statutenänderung:
17.11.2022.
Firma neu:
Carbon Trade AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Pilatusstrasse 3, 6300 Zug.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Erzeugnissen sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit CO2. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern, kollektive Kapitalanlagen aufsetzen und Liegenschaftengeschäfte tätigen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Scheel, Henrik, dänischer Staatsangehöriger, in Steinen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koch, Gilles, von Niederhelfenschwil, in Küsnacht (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Popa, Liviu-Ciprian, genannt Ciprian, rumänischer Staatsangehöriger, in Baia Mare (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.