Informazioni su Brigitte Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Brigitte Koch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Brigitte Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005151636, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hawig AG, in Egnach, CHE-103.181.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S.24, Publ. 5126690).
Statutenänderung:
01.04.2021.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
c/o Trewim AG, Nordstrasse 13, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, Erwerb, Erstellung, Veräusserung und Vermittlung von Immobilien, Tätigung von Handels- und kommerziellen Finanzgeschäften;
Verwertung von Rechten aller Art sowie Ausübung von Treuhandfunktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Brigitte, von Lungern, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3515720, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hawig AG, in Egnach, CH-440.3.007.719-1, Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, Erwerb, Erstellung, Veräusserung und Vermittlung von Immobilien. usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 11.11.2003, S. 12, Publ. 1254606).
Domizil neu:
c/o Brigitte Koch, Seeweg 8a, 9322 Egnach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biraghi, Sandro, von Frasco, in Egnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Koch, Brigitte, von Lungern, in Egnach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Brigitte, von Lungern, in Egnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
FERO Treuhand AG, in Amriswil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2518088, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ZFP Zentrum für Finanzplanung AG, in St. Gallen, CH-320.3.051.937-6, Beratung von Personen und Unternehmen in Fragen der Vermögensbildung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2004, S. 10, Publ. 2236094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engbers, Gabriela, von Dübendorf und Oberegg, in Egnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Brigitte, von Lungern, in Egnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerling, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Châtel-St-Denis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhnke, Thomas J., deutscher Staatsangehöriger, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, Yvan, von Goldach, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].