Informazioni su Tobias Reinhard Kobelt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Tobias Reinhard Kobelt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005554542, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Macher-Zentrum Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-455.583.412, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, S.0, Publ. 4348287).
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobelt, Tobias Reinhard, von Marbach SG, in Wattwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Susana Elisabeth, von Hundwil, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Louis, Ivan, von Nesslau, in Nesslau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meile, Silvan, von Mosnang, in Herisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muth, Peter Ernst Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Roland, von Wichtrach, in Zug, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Silvan, von Lütisburg, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Vera, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Nadja, von Mosnang, in Mosnang, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4421469, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Brauerei St. Johann AG, in Nesslau, CHE-451.121.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298883).
Statutenänderung:
16.07.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 1'356'500.00 [bisher: CHF 1'163'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'356'500.00 [bisher: CHF 1'163'000.00].
Aktien neu:
44'550 Namenaktien zu CHF 12.00 und 16'438 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 30'675 Namenaktien zu CHF 12.00, 15'898 Namenaktien zu CHF 50.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.07.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 170'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 13'875 Namenaktien zu CHF 12.00 und 70 Namenaktien zu CHF 50.00 ausgegeben werden. Nachtrag zum Zweck aufgrund Fusion Gemeinde Nesslau [Berichtigung] [bisher: Nachtrag zum Zweck aufgrund Fusion Gemeinde Nesslau]]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grob, Philipp, von Nesslau, in Neu St. Johann (Nesslau), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobelt, Tobias, von Nesslau und Marbach SG, in Wattwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Markus, von Fahrni, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CHE-113.529.865), in Wattwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4348287, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Macher-Zentrum Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-455.583.412, Postgasse 1, 9620 Lichtensteig, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2018.
Zweck:
In gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ein Macher-Zentrum (Coworking-Space, gemeinschaftlich genutzte Arbeitsplätze) zu betreiben. Genossenschafter profitieren von kurzen Arbeitswegen sowie der Stärkung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch Kooperation mit anderen Genossenschaftern und Dritten. Die Genossenschaft kann weitere Macher-Zentren eröffnen und betreiben. Die Genossenschaft kann ausserdem Grundstücke erwerben, vermitteln und veräussern, insbesondere kann sie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche direkt oder indirekt mit dem Genossenschaftszweck in Verbindung stehen oder welche geeignet sind, den Genossenschaftszweck und die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder zu fördern. Neben der Verfolgung von wirtschaftlichen Interessen verfolgt die Genossenschaft zudem den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen.
Anteilscheine:
CHF 100.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Mitglieder erfolgen schriftlich oder elektronisch.
Eingetragene Personen:
Kobelt, Tobias Reinhard, von Marbach SG, in Wattwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambühl, Manuela, von Wattwil, in Hemberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buff, Jürg, von Trogen, in Schönengrund, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Susana Elisabeth, von Hundwil, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Louis, Ivan, von Nesslau, in Nesslau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meile, Silvan, von Mosnang, in Herisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Mathias Josef, von Mosnang, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muth, Peter Ernst Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanz, Roland, von Wichtrach, in Zug, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Vera, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Silvan, von Lütisburg, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revisora Revisionsgesellschaft AG (CHE-108.035.451), in Wattwil, Revisionsstelle.