Informazioni su Hedwig Kobel-Gretener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hedwig Kobel-Gretener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7120130, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
The Energy Consulting Group AG, in Zürich, CH-170.3.022.804-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 02.03.2012, Publ. 6578166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel-Gretener, Hedwig, von Hünenberg und Wiedlisbach, in Cham, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Mark, von Trüllikon, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2556458, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ambassador Management AG, Sitz Cham, CH-170.3.014.152-4, Erbringung von kaufmännischen und administrativen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 07.05.1997, S. 3086).
Firma Neu:
Ambassador Management AG in Liquidation.
Domizil Neu:
c/o Peter Greutert, Mellingerstrasse 1, 5400 Baden.
Bemerkungen Neu:
Auflösung: Generalversammlung vom 16.11.2004.
Eingetragene Personen Geändert:
Greutert, Peter, Heimat Weisslingen, in Wettingen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung, Liquidator mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Gelöscht:
[Kobel-Gretener, Hedwig, Heimat Wiedlisbach, Hünenberg, in Cham, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Greutert, Hans-Ulrich, Heimat Weisslingen, in Wettingen, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Haug, Manuela, Heimat Weiningen ZH, in Hüttikon, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Xsolution AG, Sitz Cham, Handel mit elektrischen und elektronischen Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.1999, S. 6099).
Eingetragene Personen Neu:
Graf, André, Heimat Escholzmatt, in Wettingen, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Schuler Financial Consulting GmbH, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Kobel-Gretener, Hedwig, Heimat Wiedlisbach, Hünenberg, in Cham, Mitglied mit Einzelunterschrift];
[Schuler, Bruno, Heimat Schwyz, in Dänikon ZH, Revisionsstelle].