Informazioni su Maria-Louise Knupp
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maria-Louise Knupp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7212174, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Akaba 2000 Informatikdienstleistungen AG in Liquidation, in Zug, CH-170.3.013.305-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 21, Publ. 5502244).
Firma neu:
Akaba 2000 Informatikdienstleistungen AG.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 21.05.2013 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 02.02.2010 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.02.2010 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knupp, Maria-Louise genannt Marlies, von Muolen, in Zug, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Daniel, von Basel, Riehen und Gontenschwil, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5502244, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Akaba 2000 Informatikdienstleistungen AG, in Zug, CH-170.3.013.305-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2008, S. 20, Publ. 4470760).
Firma neu:
Akaba 2000 Informatikdienstleistungen AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.02.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumeler, Anton, von Romoos, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knupp, Maria-Louise genannt Marlies, von Muolen, in Zug, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.