Informazioni su Otto Knüsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Knüsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6505390, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation, in Zürich, CH-020.6.900.390-2, Verein (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 36, Publ. 5063926).
Domizil neu:
Stadelhoferstrasse 42, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Dr. Otto, von Luzern, in Maienfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Dr. Beat, von Erstfeld, in Maienfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramers, Dr. Inès, von Zürich, in Unterengstringen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Dr. Marcel, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Dr. Stefan, von Oberdiessbach, in Pfäfers, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumberger, Dr. Michael, von Koppigen, in Zofingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Garlepp, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Remetschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Karrer, Dr. Werner, von Luzern und Aesch BL, in Montana, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uebelhart, Dr. Daniel, von Welschenrohr, in Villeneuve VD, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Pfäffikon];
Zenhäusern, Dr. René, von Bürchen, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6071024, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Physiotherapie Wissenschaften, in Zürich, CH-020.7.001.008-6, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 27, Publ. 5335904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Dr. Otto, von Luzern, in Maienfeld, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Erika, von Niederglatt und Hemishofen, in Zollikon, Präsidentin des Stiftungsrates und Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Quästorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Verra, Martinus, niederländischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verra, Martin, in Brunnenthal, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer-Heim, Andreas, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5063926, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin, in Zürich, CH-020.6.900.390-2, Verein (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2007, S. 24, Publ. 3802772).
Statutenänderung:
18.09.2008.
Name neu:
Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation.
Domizil neu:
Sonneggstrasse 84, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Die SGPMR hat zum Zweck a. eine hochstehende Qualität der Berufsbildung und der Berufsausübung der Fachärzte für Physikalische Medizin und Rehabilitation in der Schweiz sicherzustellen, b. alles zu unternehmen, was im langfristigen Interesse ihrer Mitglieder und des Fachgebietes Physikalische Medizin und Rehabilitation ist.
In Erfüllung dieser Zweckbestimmungen nimmt die SGPMR namentlich folgende Aufgaben wahr:
a. Den Erlass und die Durchführung des Weiter- und des Fortbildungsprogramms sowie der Facharztprüfung gemäss der Weiter- und Fortbildungsordnung der FMH, b. das Ausarbeiten von Empfehlungen für die Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation für die verschiedenen Fachgebiete, c. die Förderung der Zusammenarbeit mit anderen, an der Rehabilitation beteiligten medizinischen Disziplinen und Gesundheitsberufen, d. den Einsatz für die Schaffung adäquater Rahmenbedingungen, einschliesslich der Tarife, für die Berufsausübung der Rehabilitationsmediziner, e. die Vertretung der beruflichen Interessen ihrer Mitglieder und die Funktion als Sprachrohr der in der Schweiz tätigen Rehabilitationsmediziner, f. die Förderung der Lehre und Forschung und des Austausches der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Rehabilitationsmedizin, auf nationaler und internationaler Ebene, g. eine publikumsgerechte Öffentlichkeitsarbeit im Sinn von Aufklärung und Prävention auf dem Gebiet der Rehabilitationsmedizin. Die SGPMR führt wissenschaftliche Tagungen und praxisbezogene Fortbildungskurse in Physikalischer Medizin und Rehabilitation durch.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Veranstaltungen und erbrachten Dienstleistungen, Erträge aus Vermögen, freiwillige Zuwendungen.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens 8 Mitgliedern, Geschäftsstelle, Revisionsstelle .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabay, Cem, von Collonge-Bellerive, in Thônex, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krafft, Valérie, von Genf, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Marcel, von Zürich, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barben, Dr. Marc, von Spiez, in Hüttwilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Prof. Thierry, von Basel und Allschwil, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frischknecht, Dr. Rolf, von Schwellbrunn, in Pully, Mitglied des Vorstandes und Quästor, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klipstein, Dr. Andreas, von Tramelan, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knüsel, Dr. Otto, von Luzern, in Maienfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sturzenegger, Dr. Jürg, von Zürich, in Altnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschanz, Dr. Hansueli, von Bern und Bowil, in Heimberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uebelhart, Dr. Daniel, von Welschenrohr, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Dr. Beat, von Erstfeld, in Maienfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramers, Dr. Inès, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Petra, von Niederglatt, in Rorbas, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.