Informazioni su Michael Stephan Knüsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Stephan Knüsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006050986, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Logus AG, in Risch, CHE-223.379.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953640).
Statutenänderung:
27.05.2024. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cortese, Davide, von Wolhusen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knüsel, Michael Stephan, von Risch, in Ingenbohl, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schädler, Markus, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schüpbach, Pascal, von Signau, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005327638, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
H2O Engineering AG, in Risch, CHE-223.379.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238450).
Statutenänderung:
18.10.2021.
Firma neu:
Logus AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Ingenieurbüros auf dem Gebiet der Gebäudetechnik, Beratung und Planung von gebäudetechnischen Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 16.08.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Stephan, von Risch, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Michael Stephan, von Risch, in Ingenbohl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schüpbach, Pascal, von Signau, in Niederweningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachofen, Ralph Christian, von Gossau (ZH), in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Stephan, von Rorbas, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Refina Treuhand AG Horw (CHE-107.936.742), in Horw, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2863165, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
H2O Engineering AG, in Risch, CHE-223.379.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, Publ. 6825420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Michael Stephan, von Risch, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Knüsel, Stephan, von Risch, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.