Informazioni su Andreas Kneubühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Kneubühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004542456, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kneubühler AG Malergeschäft, in Zürich, CHE-110.193.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, Publ. 5579330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneubühler, Rosmarie, von Hergiswil bei Willisau und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Andreas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Buria Robles, Raquel, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler, Johann, von Hergiswil bei Willisau und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.023.028-0)].
Numero di pubblicazione: 3091306, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kneubühler AG Malergeschäft, in Zürich, CH-020.3.026.998-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 02.09.2003, S. 17, Publ. 1153018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1153018, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kneubühler AG Malergeschäft, in Zürich, Limmattalstrasse 234, 8049 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Malergeschäftes. Die Gesellschaft kann sich zudem an anderen Unternehmen beteiligen, ähnliche Unternehmen erwerben oder gründen sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Kneubühler Malergeschäft, eidg. dipl. Malermeister, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 922'837.70 und Passiven von CHF 288'081.91, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 434'755.79 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.
Eingetragene Personen:
Kneubühler, Johann, von Hergiswil bei Willisau und Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler, Rosmarie, von Hergiswil bei Willisau und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kneubühler, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aregger, Bernhard, von Hasle LU, in Luzern, Revisionsstelle.