Informazioni su Ursula Elisabeth Knecht Käser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Elisabeth Knecht Käser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005532162, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Genossenschaft Alterswohnungen Stein am Rhein, in Stein am Rhein, CHE-191.946.940, Genossenschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004852184).
Statutenänderung:
12.05.2022. [ohne Änderung publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlatter, Hans, von Schaffhausen, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herth Zanoni, Elisabeth Irène, von Neuhausen am Rheinfall, in Wagenhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ullmann, Corinne Irene, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, Christian Erwin, von Escholzmatt-Marbach, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Böhni, Ulrich Walther, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht Käser, Ursula Elisabeth, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Köhler, Christiane Elisabeth, von Bichelsee-Balterswil, in Eschenz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4388417, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Genossenschaft Alterswohnungen Stein am Rhein, in Stein am Rhein, CHE-191.946.940, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2625297).
Domizil neu:
c/o Ulrich Böhni, Öhningerstrasse 14, 8260 Stein am Rhein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Roland, von Kemmental, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Peter, von Au (SG), in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhni, Ulrich Walther, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Hans, von Schaffhausen, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schäffeler, René, von Buch (SH), in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flück, Christian Erwin, von Escholzmatt-Marbach, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herth Zanoni, Elisabeth Irène, von Neuhausen am Rheinfall, in Wagenhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ullmann, Corinne Irene, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht Käser, Ursula Elisabeth, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2480279, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Knecht + Trümpy AG, bisher in St. Gallen, CHE-100.668.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, Publ. 5002890).
Statutenänderung:
29.10.2015.
Sitz neu:
Stein am Rhein.
Domizil neu:
Mühlenstrasse 15, 8260 Stein am Rhein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Überbauung, Vermietung, Vermittlung und Verwaltung sowie An- und Verkauf von Bauland und Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht-Bohner, Marie-Louise, von Stein am Rhein, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht Käser, Ursula, von Stein am Rhein, in Stein am Rhein, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Knecht, Ursula, in Trogen, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Knecht, Reinhard, von Stein am Rhein, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Peter, von Stein am Rhein, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.