Informazioni su Dr. Jürg Knecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Jürg Knecht
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Jürg Knecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004547290, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Pfadiheime Uster-Greifensee, in Uster, CHE-113.650.509, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2018, Publ. 4405649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Marco, von Fischenthal, in Uster, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uehlinger, Thomas, von Zürich und Neunkirch, in Schlieren, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Knecht, Jürg, von Uster, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4347395, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MDZ Wallisellen AG, Medizinisches Diagnose-Zentrum Glatt, in Wallisellen, CHE-225.820.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2977901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Dr. Jürg, von Uster und Hinwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Dr. Thomas, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Flurin, von Mettmenstetten, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Dr. Patrick, von Trub, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4344713, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MDZ Uster AG, Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, in Uster, CHE-109.595.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2972459).
Statutenänderung:
08.05.2018.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist, der Bevölkerung, insbesondere aus dem Glatttal, dem Zürcher Oberland und vom rechten Zürichsee-Ufer moderne Diagnose-Möglichkeiten z.B. mit Hilfe von modernen bildgebenden Apparaturen zugänglich zu machen, sowie in Zusammenarbeit mit dem Spital Uster möglichst rasche Diagnosemöglichkeiten mit Geräten des aktuellen medizinischen Standards zu gewährleisten. Die Gesellschaft kann weitere zur Verfolgung des Zweckes erforderliche oder damit in Verbindung stehende Geschäftszweige betreiben und alle gesundheitspolitischen, kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, sowie Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Jürg, von Uster und Hinwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Thomas, von Glarus und Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess-Sigrist, Dr. Flurin, von Mettmenstetten, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Dr. Patrick, von Trub, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.