Informazioni su Christoph Klingler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Klingler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005190384, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
wishdom projects Ltd. liab. Co, in Cham, CHE-112.622.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, S.0, Publ. 2651311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Translex AG (CH-170.3.016.184-0), in Cham, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Klingler, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Retimont AG (CHE-113.513.083), in Cham, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Stieger, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004789434, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LX AG, in Cham, CHE-114.287.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, S.0, Publ. 2639857).
Statutenänderung:
10.12.2019.
Firma neu:
JUMATO Capital AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(JUMATO Capital SA) (JUMATO Capital Ltd.).
Zweck neu:
Kann sich an Unternehmen beteiligen sowie die Geschäftsführung in Unternehmen übernehmen, kann Beteiligungen erwerben, halten und verkaufen sowie Beteiligungen anderer Unternehmungen erwerben und verwalten und damit verbundene Kontrollrechte ausüben, die Gesellschaft ist zum Erwerb, Halten, Verwerten und Verkaufen von Rechten zwecks Durchführung von Projekten jeglicher Art berechtigt, führt insbesondere Tätigkeiten wie Projektentwicklung und Durchführung von Projekten jeglicher Art, Erstellung und Konzeption von Verkaufs- und Marketingunterlagen, Akquisition von Projekten jeglicher Art, Handel mit Waren aller Art, gewerbliche Vermietung und Verpachtung von beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern aller Art, Unternehmensberatung, Consultingtätigkeiten, Investmenttätigkeiten und Immobilientreuhändertätigkeiten, Restrukturierung von Unternehmen bzw. Projekten, Strukturierung von Mezzanin-Finanzierungen, Finanzierungsberatung, Organisation von Investments jeglicher Art in Form von Club-Deals, Investment Advisory und Assel Management aus, kann alle Geschäfte betreiben, welche dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauerwein, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klingler, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2973887, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
WAG-IT AG, in Cham, CHE-113.633.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2639887).
Statutenänderung:
14.07.2016. Mit Erklärung vom 28.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingler, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fellmann & Partner AG (CH-170.3.015.172-8), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.