Informazioni su Roland Kleeb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roland Kleeb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006121120, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ANDESA Beteiligungen AG, bisher in Luzern, CHE-113.338.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931772).
Statutenänderung:
07.08.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Obsthaldenstrasse 83, 8046 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie den Kauf und Verkauf, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten. Sie kann auf eigene oder fremde Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberrieden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005968833, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung zur goldenen Traube, in Winterthur, CHE-109.721.827, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fagetti, Renzo Giovanni, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleeb, Roland, von Eriswil, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupp, Hans, von Steffisburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuzger, Manuela, von Staufen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Sluijs, Johanna Laura Anastasia, von Bischofszell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005796501, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KIMI Krippen AG, in Zürich, CHE-112.954.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ziegler, Esther Dorothea, von Zürich und Schaffhausen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleeb, Roland, von Eriswil, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Thomas, von Adlikon, in Ossingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lalli, Laura, von Sisikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dübendorfer, Florian Otto, von Bassersdorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lisser, Raphael Dominique, von Richterswil, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Daniela, von Hasle bei Burgdorf, in Glarus Süd, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Matthias, von Zürich, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.