Informazioni su Stefan Klebor
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Klebor
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005283715, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
relario AG, in Baar, CHE-112.305.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klebor, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4275239, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
oiraler AG, bisher in Wallisellen, CHE-341.593.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183873).
Statutenänderung:
23.05.2018.
Firma neu:
oiraler AG in Liquidation.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Athos Family & Business Services (Switzerland) AG, Lindenstrasse 16, 6340 Baar.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klebor, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
HP Services GmbH (CHE-148.226.738), in Baar, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 4069451, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
relario AG, in Baar, CHE-112.305.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3975711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klebor, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.