Informazioni su Severin Oliver Klaus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Severin Oliver Klaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6928488, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Life360 AG, in Zürich, CH-020.3.038.489-9, Albulastrasse 39, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.11.2012.
Zweck:
Vermarktung von Werbeflächen auf Fahrzeugen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 02.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fischer, Christian René, von Oberengstringen, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klaus, Severin Oliver, von Zuzwil SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Volkart, Michael Felix, von Niederglatt und Langnau am Albis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühne, Eliane Annegreth, von St. Niklaus, in Wettswil am Albis, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6677042, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ENTRY GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.021.088-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 24, Publ. 5914770).
Gründungsstatuten:
13.12.1999.
Statutenänderung:
02.05.2012.
Firma neu:
Entry GmbH.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
Schenkstrasse 6, 3380 Wangen an der Aare.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeptionierung, Realisierung und Betreuung von Internetprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Severin, von Zuzwil SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Signer, Andreas, von Wallisellen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Kühne, Bruno, von Benken SG, in Oberengstringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00;
Fischer, Christian, von Oberengstringen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JPB Holding AG (CH-280.3.015.566-8), in Allschwil, Gesellschafterin, mit 320 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Beyrer, Philip Lucas, von Basel, in Wangen an der Aare, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1232684, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ENTRY GmbH, in Wangen-Brüttisellen, Konzeptionierungen, Realisierungen und Betreuung von Internet-Projekten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2001, S. 8289).
Statutenänderung:
29.09.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heim, Christian, von Zürich und Neuendorf, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Christian, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Klaus, Severin, von Zuzwil SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: in Wil SG, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Kühne, Bruno, von Benken SG, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.-- [bisher: in Zürich, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--];
Signer, Andreas, von Wallisellen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--].