Informazioni su Gudmundur Kjartansson
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gudmundur Kjartansson
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005321172, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
IPT Island ProTravel GmbH, bisher in Wetzikon (ZH), CHE-112.141.642, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672025).
Statutenänderung:
08.09.2021.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Gutenbergstrasse 25, 8640 Rapperswil SG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilsbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 10.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Island ProTravel Holding ehf, in Reykjavik (IS), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Dafner, Samuel, von Genève, in Freienstein (Rorbas), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Island ProTravel Holding AG (CHE-164.618.798), in Zug, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kjartansson, Gudmundur, isländischer Staatsangehöriger, in Oberwil b. Zug (Zug), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienstein (Rorbas)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005295737, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Island Tours AG, in Brugg, CHE-109.868.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004562294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dafner, Samuel, von Genève, in Rorbas, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kjartansson, Gudmundur, isländischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorbas].
Numero di pubblicazione: HR02-1005294501, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Iceland ProCruises GmbH, in Zug, CHE-416.191.014, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057677).
Domizil neu:
Schulweg 7, 6317 Oberwil b. Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Island ProTravel Holding ehf., in Reykjavik (IS), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dafner, Samuel, von Genève, in Rorbas, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Island ProTravel Holding AG (CHE-164.618.798), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kjartansson, Gudmundur, isländischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Rorbas].