Informazioni su Felix Kirschner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Kirschner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3174973, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-101.509.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Manuel, österreichischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Olivier, von Tegerfelden, in Oberbipp, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Silvio, von Frutigen, in Rümlang, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stämpfli, Jean-Charles, von Grenchen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Borchers, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedmann, Edelbert, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraska, Benjamin, von Adliswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Özkan, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kirschner, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Steffen Theo, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cargasacchi, Enrica, von Verscio, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2657929, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-101.509.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2618975).
Statutenänderung:
21.12.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirschner, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6439498, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.906.593-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2011, S. 0, Publ. 6287554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanker, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Giessen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Strassen (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manger, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pester, Dr. Marion, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Generaldirektion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brune, Dr. Franz Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirschner, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].