Informazioni su Ismail Kilic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ismail Kilic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004472250, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Türkisch-Islamischen Kulturverein Mevlana Moschee, in Bachenbülach, CHE-307.656.574, Verein (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eraslan, Mustafa, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ilhan, Erdal, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simsek, Betül, von Freienstein-Teufen, in Rorbas, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gündüz, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Özdemir, Sezer, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Akkas, Halil, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albayrak, Fatih, von Höri, in Höri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albayrak, Turgut, von Höri, in Höri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilic, Ismail, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sipahioglu, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Özdemir, Tülay, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3463464, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Malergroup GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.504-9, Maler- und Tapezierarbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 31.03.2000, S. 2165).
Statutenänderung:
28.06.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celik, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilic, Ismail, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Malergroup GmbH, in Z ü r i c h, Fabrikstrasse 12, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2000.
Zweck:
Ausführung von Maler- und Tapezierarbeiten aller Art;
kann sich an ähnlichen und anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und Grundstücke kaufen und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Celik, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Kilic, Ismail, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.