Informazioni su Thomas Kilchmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Thomas Kilchmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kilchmann Eglisau GmbH, in Eglisau, Transport und Tiefbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2000, S. 4470).
Statutenänderung:
2.08.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilchmann, Johann, von Ettiswil, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilchmann, Thomas, von Ettiswil, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kilchmann Eglisau GmbH, in E g l i s a u , Pavillonstrasse 13, 8193 Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2000.
Zweck:
Führung eines Unternehmens im Bereich Transport und Tiefbau, insbesondere Aushub, Gartenbau, Abbruch sowie Handel mit Baumaterialien;
kann sich an anderen Unternehmen in gleichen oder ähnlichen Geschäftsbereichen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 50'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Johann Kilchmann, in Eglisau, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1999 mit Aktiven von CHF 154'704.90 und Passiven von CHF 36'966.15, wofür CHF 50'000.- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 67'738.75 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kilchmann, Johann, von Ettiswil, in Eglisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 49'000.-;
Kilchmann, Thomas, von Ettiswil, in Eglisau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.