Informazioni su Arthur Kiener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arthur Kiener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006084061, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Artmas GmbH, in Emmen, CHE-108.464.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005250976).
Statutenänderung:
05.07.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romal Holding AG (CHE-364.310.901), in Emmen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Scheidegger, Lukas, von Ebikon, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Simonaj, Nikollë, von Ebikon, in Ebikon, mit Einzelunterschrift;
Kiener, Arthur, von Hitzkirch, in Hohenrain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilhan, Raphael, von Kriens, in Adligenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Ilhan, Pascal, von Kriens, in Root, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Alpha & Omega Capital AG (CHE-270.250.862), in Zug, Gesellschafterin, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Boom, Ralf, von Unterägeri, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005085694, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Artmas GmbH, in Emmen, CHE-108.464.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932215).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romal Holding AG (CHE-364.310.901), in Emmen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rajic, Nebojsa, von Münchenbuchsee, in Menziken, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Lukas, von Ebikon, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Simonaj, Nikollë, von Ebikon, in Ebikon, mit Einzelunterschrift;
Kiener, Arthur, von Hitzkirch, in Hohenrain, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6247744, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Artmas GmbH, in Ermensee, CH-100.4.019.175-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 11, Publ. 5383284).
Statutenänderung:
15.06.2011.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Bühlstrasse 19, 6289 Müswangen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Arthur, von Hitzkirch, in Hohenrain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].