Informazioni su Hans Peter Kessler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Kessler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005337585, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SKM Art Production, in Schlieren, CHE-113.779.244, Verein (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S.21, Publ. 4082850).
Name neu:
SKM Art Production in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Hans Peter, von Grüsch, in Schlieren, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6026984, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
The Royal Bank of Scotland N.V., Amsterdam, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.000.797-8, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2010, S. 26, Publ. 5811428).
mit Hauptsitz in:
Amsterdam (NL).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diriwächter, Anita, von Zürich, in Wallisellen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Reto, von Freienstein-Teufen, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hähnlein, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kessler, Hans Peter, von Grüsch, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stahel, Claudia, von Zell ZH, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Francis, Prasanna Kumar, von Winterthur, in Merishausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corbée, Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5440732, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ABN AMRO Bank (Switzerland) AG, in Zürich, CH-020.3.900.987-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 31, Publ. 5400492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Stephan, von Opfikon, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Spahni, Beat, von Köniz, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schafroth, Werner, von Lützelflüh, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Ast, Hans, von Biberist, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Anton Olavarrieta, Nestor, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Kessler, Hans Peter, von Grüsch, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Rosenberger, Walter, von Gossau ZH, in Rapperswil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Cinek, Ali, von Kloten, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Roth, Ronald genannt Ronnie, von Adliswil, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Kaufmann, Thomas, von Emmen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Pfister, Cécile, von Dübendorf, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Ramoni, Stephan, von Zürich, in Ennenda, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Salari, Brian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Riefenstahl, Alexander W., deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bareder, Robert, von Bern, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arzik, Abdurrahman Oezgür, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Knecht, Steven, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Farei-Campagna, Alberto, von Chironico, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.