Informazioni su Andreas Kernen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Kernen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004796915, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hovelit AG, in Wimmis, CHE-107.199.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, S.0, Publ. 2153393).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kernen, Andreas, von Reutigen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Herrmann, Bendicht, von Bowil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 949641, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hovelit AG, in Wimmis, CH-092.3.006.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 4, Publ. 5691622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernen, Hanspeter, von Reutigen, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kernen, Andreas, von Reutigen, in Bern, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5691622, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hovelit AG, in Wimmis, CH-092.3.006.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 3, Publ. 5127018).
Statutenänderung:
08.06.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 225'000.00].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 250.00, 400 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WISTAG Treuhand AG (CH-092.3.001.050-7), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kernen, Andreas, von Reutigen, in Bern, Mitglied und Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer und Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
WISTAG Revision AG (CH-092.3.001.181-8), in Thun, Revisionsstelle.