Informazioni su Marcel V. Kern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel V. Kern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3175071, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Refa Werbetechnik AG, in Zürich, CHE-107.823.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1881145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Marcel, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loppacher, Myriam, von Trogen, in Bassersdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loppacher, Renato, von Trogen, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1210721, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Refa Reklame AG, in Zürich, CH-020.3.921.694-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 26, Publ. 5292572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loppacher, Renato, von Trogen, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Marcel, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5292572, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Refa, Reklame AG, in Zürich, CH-020.3.921.694-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 05.11.2003, S. 20, Publ. 1244996).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Firma neu:
Refa Reklame AG.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von Baureklamen, Reklamen- und Orientierungstafeln, Schildern, Ausführung von Schriften und Siebdruckarbeiten aller Art, sowie von Reklameberatung. Sie kann Lizenzen und Patente vergeben und übernehmen. Sie ist befugt, Grundstücke zu erwerben, zu belehnen und zu veräussern. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Ursina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rolli Treuhand AG, in Weiningen ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Marcel, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].