Informazioni su Christine Kern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christine Kern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005929145, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Hands & Brain GmbH, in Olten, CHE-104.780.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2023, Publ. 1005869668).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Guyaz, Claudia Isabel, von Basel, in Reinach (BL), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 6668842, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hands & Brain GmbH, in Basel, CH-270.4.001.514-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 7, Publ. 4928260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Basel];
Meienberger, Pius, von Bussnang, in Olten, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 663880, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hands & Brain GmbH, in Basel, Dienstleistungen in den Bereichen Event, Promotion und Public Relation usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2000, S. 5256).
Statutenänderung:
18.09.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüllenhagen, Michael Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Christine, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Allschwil, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].