Informazioni su Doris Kelterborn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doris Kelterborn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4244878, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung WirtschaftsSchule Thun, in Thun, CH-092.7.001.355-5, Unterstützung der WirtschaftsSchule Thun usw., Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 04.11.2003, S. 6, Publ. 1243436).
Urkundenänderung:
24.10.2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelterborn, Doris, von Basel, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Peter, von Rüegsau, in Hilterfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Leiter der Geschäftsstelle [bisher: in Gwatt (Thun)];
Burkhalter, Sascha, von Sumiswald und Neuenburg, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klossner, Thomas, von Diemtigen, in Reutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Daumüller, Alexandra, von Affoltern im Emmental, in Thierachern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aeschbacher, Brigitte, von Romoos und Radelfingen, in Hilterfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schucker, Anton, von Frutigen, in Lohn SO (Lohn-Ammannsegg), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4113072, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalvorsorgestiftung der Schweizerischen Vereinigung PRO INFIRMIS, in Zürich, CH-020.7.000.394-1, Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Schweizerischen Vereinigung Pro Infirmis, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2004, S. 20, Publ. 2070040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Werner, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kelterborn, Doris, von Basel, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Bruno, von Richterswil und Kirchberg SG, in Aeugst am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Hans-Peter, von Zürich, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff-Hofer, Ursula genannt Ursina, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Agnes, von Buttisholz, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ory, Gisèle, von Hausen am Albis, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwyssig, Jörg, von Seelisberg, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3500100, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweiz. Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte Gwatt, in Thun, CH-092.7.002.657-8, Stiftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2004, S. 5, Publ. 2406530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelterborn, Doris, von Basel, in Thun, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Margrith, von Rüeggisberg, in Heimberg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lengacher, Ruth, von Aeschi bei Spiez, in Gwatt (Thun), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläpfer Treuhand, in Spiez, Revisionsstelle.