Informazioni su Claudia Keller-Schenk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Keller-Schenk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004678819, Ufficio del registro di commercio Svitto
xtra beteiligungs GmbH, in Küssnacht (SZ), CHE-112.978.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2009, S.17, Publ. 4994890).
Firma neu:
xtra beteiligungs GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stefan, von Döttingen, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller-Schenk, Claudia, von Meggen und Döttingen, in Küssnacht (SZ), Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waldvogel, Gaudenz, von Hemishofen und Stetten (SH), in Horw, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3424348, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
SCHENK Data GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.011.408-4, Fännring 1, 6403 Küssnacht SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2006.
Zweck:
Entwicklung, Vertrieb, Lizenzierung sowie jede Art Verwertung von und Handel mit Software- und Immaterialgüterrechten aller Art;
kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern, Immaterialgüterrechte, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die nicht im Handelsregister eingetragene Einzelfirma Stefan Keller, in Küssnacht SZ, gemäss Vertrag vom 12.06.2006 und Übernahmebilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 426'735.55.-- und Fremdkapital von CHF 71'233.17, wovon CHF 19'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 336'502.38 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief.
Eingetragene Personen:
Keller, Stefan, von Döttingen, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Keller-Schenk, Claudia, von Meggen und Döttingen, in Küssnacht SZ, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numero di pubblicazione: 934092, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sky Park AG, in Küssnacht am Rigi, Beratung, Planung, Erstellung, Verkauf und Betrieb von Parkhäusern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 07.07.2000, S. 4636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Schenk, Claudia, von Döttingen, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Keller, Stefan, von Döttingen, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Die Gesellschaft ist derzeit ohne genügende Vertretung.