Informazioni su Rainer Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rainer Keller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rainer Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005234014, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Parkhof AG, in Kreuzlingen, CHE-107.423.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, S.0, Publ. 1881503).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter, von Kemmental, in Illnau (Illnau-Effretikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ghielmini-Keller, Meret, von Canobbio, in Pambio-Noranco (Lugano), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Ilse, von Kemmental, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Keller, Michael, von Kemmental, in Ouagadougou (BF), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Rainer, von Kemmental, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Werner, von Kemmental, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Keller, Werner Christoph, von Kemmental, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004867749, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GeoTG AG, in Diessenhofen, CHE-104.477.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, S.0, Publ. 2613659).
Firma neu:
GeoTG AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Andreas, von Hohentannen, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holenstein, Thomas, von Fischingen, in Eschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Rainer, von Kemmental, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004592123, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Patronaler Personalfürsorgefonds der IPG Keller AG, in Kreuzlingen, CHE-109.790.538, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, S.0, Publ. 3027891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter, von Kemmental, in Dübendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlwend, Lukas, von Häggenschwil, in Buechen b. Staad (Thal), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürsch, Peter, von Zofingen, in Horn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tenger, Andreas, von Schleitheim, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Rainer, von Kemmental, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
H. Keller Revision und Treuhand AG (CHE-108.054.684), in Wittenbach, Revisionsstelle.