Informazioni su Dr. Martin Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Martin Keller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Martin Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006068538, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
INTERCOOP EUROPE Verein Europäischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften, bisher in Winterthur, CHE-107.864.350, Verein (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566681).
Statutenänderung:
23.05.2024.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Zentralstrasse 63, 2502 Biel/Bienne. Laut Erklärung des Vorstands vom 23.05.2024 unterliegt der Verein nicht der Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister und muss keinen Vertreter in der Schweiz haben. [Bemerkung gelöscht, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Martin, von Grosshöchstetten, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hordijk, Dick, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosshart, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Marxzell (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hundebøll, Kristian Johnsen, dänischer Staatsangehöriger, in Allerød (DK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ketels, Tony Omer C., belgischer Staatsangehöriger, in Wemmel (BE), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ketels Omer C, Tony].
Numero di pubblicazione: HR02-1005139255, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AGROLA AG, in Winterthur, CHE-105.854.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005032933).
Statutenänderung:
16.03.2021.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsig, Ferdinand, von Solothurn, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consoni, Christian, von Horn, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cedrini, Italo Riccardo, italienischer Staatsangehöriger, in Steinmaur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli, Florian, von Münchenbuchsee, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Florian, von Andwil (SG), in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pauli, Joel Louis, von Schwarzenburg, in Kriegstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stihl, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Dachsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin, von Grosshöchstetten, in Wohlen bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli-Elmer, Felix, von Rüttenen, in Dägerlen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durussel, Frank, von Valbroye, in Poliez-Pittet, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Seigneux, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frisano, Claudio, von Neuenhof, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moos, Edwin, von Schongau, in Schänis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pargätzi, Jann, von Arosa, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Plüss, Markus, von Basel, in Liestal, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scelzo, Saverino, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schurr, Raphael, von Hauptwil-Gottshaus, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005120918, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
INTERCOOP EUROPE Verein Europäischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften, in Winterthur, CHE-107.864.350, Verein (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Ossarn (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyman, Per Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Risinge (SE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hundebøll, Kristian Johnsen, dänischer Staatsangehöriger, in Allerød (DK), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Martin, von Grosshöchstetten, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].