Informazioni su Marcel Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marcel Keller
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005983065, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tasto Text & Data Studio AG, in Winterthur, CHE-103.776.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3913087).
Statutenänderung:
01.03.2024.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
c/o Marcel Keller, Sonnenbergstrasse 25, 8910 Affoltern am Albis.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Das Betreiben eines Dienstleistungsunternehmens der Text- und Datenverarbeitung;
Softwareentwicklung und Softwarevertrieb;
Dienstleistungsangebote für Internet und Intranet;
Dienstleistungsangebote im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Blockchain;
Dienstleistungsangebote im Bereich von eLearning. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marcel, von Seuzach, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur];
Keller, Sebastian, von Seuzach, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kirchberg (SG)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005926926, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lernchips GmbH, in Zürich, CHE-324.297.507, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023, Publ. 1005914996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schedler, Patrik, von Nesslau, in Warth-Weiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marcel, von Seuzach, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Oehninger, Marianne, von Winterthur, in Lindau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schmid, Cosimo, von Basadingen-Schlattingen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schmucki, Marco, von Zürich und Eschenbach (SG), in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005583152, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lernchips GmbH, in Winterthur, CHE-324.297.507, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4344705).
Statutenänderung:
26.09.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Universitätsstrasse 25, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Marcel, von Seuzach, in Affoltern am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Winterthur];
Schmid, Cosimo, von Basadingen-Schlattingen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zell (ZH)].