Informazioni su Manfred Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Manfred Keller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manfred Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1245718, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Erhard Keller AG, in Zofingen, Planung, Projektierung und Ausführung sämtlicher Installationsarbeiten der Stark- und Schwachstromtechnik usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 21.01.2003, S. 1, Publ. 821934).
Statutenänderung:
23.10.2003.
Firma neu:
Erhard Keller Verwaltungs AG.
Zweck neu:
Verwaltung, Finanzierung, Erwerb, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften, Erstellung von Bauten sowie Beteiligungen und elektrotechnische Beratungen in allen Bereichen der Stark- und Schwachstromtechnik.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 01.06.1965 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft 'E. Keller & Co Zofingen vorm. A. Bretscher', in Zofingen, gemäss Bilanz per 1.1.1965 (XI 11).Vom Uebernahmepreis wurden CHF 150 000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder schriftlich an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Hans Peter, von Schmiedrued, in Mühlethal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Humm, Erhard, von Wald ZH, in Zofingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Keller, Thomas, von Wald ZH, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Keller-Humm, Margrit, von Wald ZH, in Zofingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Keller, Manfred, von Wald ZH, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].