Informazioni su Emanuel Keller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Emanuel Keller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3523647, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Medikost GmbH, bisher in Freienbach, CHE-108.448.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6239572).
Gründungsstatuten:
01.07.1996, und 15.07.1996.
Statutenänderung:
13.04.2017.
Sitz neu:
Pfäffikon.
Domizil neu:
c/o Emanuel und Bettina Keller, Büelstrasse 24, 8330 Pfäffikon ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Emanuel, von Winterthur, in Pfäffikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wilen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Keller-Messmer, Bettina, von Winterthur und Schaffhausen, in Pfäffikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wilen SZ, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2511657, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stettler Interim Management AG, in Meilen, CHE-309.023.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2272355).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Emanuel, von Winterthur, in Pfäffikon, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6276454, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Fit 3 GmbH, in Freienbach, CH-130.0.010.514-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 14, Publ. 5208518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Emanuel, von Winterthur, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Bernhard, von Zürich, in Wilen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].