Informazioni su Marco Kellenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marco Kellenberger
Ultimi comunicati FUSC: Marco Kellenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005858796, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Qualitycomp GmbH, in Thun, CHE-108.559.033, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Pietrowski, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005848483, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Toycom GmbH, in Thun, CHE-108.559.033, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2011, S.0, Publ. 6292596).
Statutenänderung:
14.09.2023.
Firma neu:
Qualitycomp GmbH.
Domizil neu:
Mittlere Strasse 8, 3600 Thun.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel sowie die Montage von technischen Produkten aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Kinderunterhaltungs- und Bürogeräte gem. Liste zum Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag v. 16.1.1997 zum Preis von CHF 21'500.--, wofür die 2 Stammeinlagen im Totalbetrag von CHF 20'000.-- ausgegeben und CHF 1'500.-- als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diamantis, Dimitrios, von Grenchen, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Thun, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005407831, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Imexin AG, in Thun, CHE-107.912.121, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973559).
Domizil neu:
Mittlere Strasse 8, 3600 Thun.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Marco, von Walzenhausen, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].