Informazioni su Ute Dorothe Keigel-Zeis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ute Dorothe Keigel-Zeis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005573944, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Böhi AG, in Liestal, CHE-107.794.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005488048). Gemäss Erklärung vom 19.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi, Alex, von Fischingen, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ramseier Treuhand AG (CHE-107.794.531), in Pratteln, Revisionsstelle;
Dürr, Andrea, von Pratteln, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Rudolf, von Fischenthal, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keigel, Christoph, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keigel, Urs, von Füllinsdorf, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keigel-Zeis, Ute, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Peter Hans, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4445835, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Keigel Immobilien AG, in Pratteln, CHE-101.967.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1582929).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keigel-Zeis, Ute Dorothe, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4418995, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Keigel AG, in Frenkendorf, CHE-101.336.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3104097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keigel-Inniger, Ernst, von Füllinsdorf, in Frenkendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutzwiller, Adrian, von Therwil, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Peter Hans, von Zürich, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Füllinsdorf];
Keigel-Zeis, Ute Dorothe, von Füllinsdorf, in Füllinsdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].