Informazioni su Noemi Wetter-Kehl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Noemi Wetter-Kehl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005881584, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Human Resources Swiss Exams HRSE - Schweizerischer Trägerverein für Berufs- und höhere Fachprüfungen in Human Resources, in Zürich, CHE-109.819.426, Verein (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetter-Kehl, Noemi, von Bonstetten, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Däniken, Stefan, von Erlinsbach (SO), in Bergdietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005413151, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Trägerverein für Berufs- und höhere Fachprüfungen in Human Resources, in Zürich, CHE-109.819.426, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968558).
Statutenänderung:
27.04.2021.
Name neu:
Human Resources Swiss Exams HRSE - Schweizerischer Trägerverein für Berufs- und höhere Fachprüfungen in Human Resources.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Human Resources Swiss Exams HRSE - Association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en Human Resources) (Human Resources Swiss Exams HRSE - Associazione promotrice svizzera per gli esami professionali e superiori in Human Resources).
Zweck neu:
Der Trägerverein setzt sich zum Ziel, die Berufs- und höheren Fachprüfungen und etwaige weitere Prüfungen in Human Resources Gebieten zu fördern, durchzuführen und zu koordinieren. Im Interesse der Qualitätssicherung unterhält er enge Kontakte zu den Ausbildungsstätten, die Ausbildungen und Vorbereitungskurse für die Prüfungen durchführen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel neu:
Mittel: Prüfungsgebühren, Bundesbeiträge, Mitgliederbeiträge und andere Zuwendungen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Prüfungsgebühren und andere Zuwendungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kraft, Ursula, von Goms, in Brig-Glis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellweger, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carrupt, Nicole Eugénie, von Chamoson, in Saxon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Nicole, von Bülach, in Bolligen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetter-Kehl, Noemi, von Bonstetten, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kehl, Noemi].
Numero di pubblicazione: HR02-1005145920, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
examen.ch AG, in Zürich, CHE-221.972.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948137).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetter-Kehl, Noemi, von Bonstetten, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder dem Delegierten des Verwaltungsrates [bisher: Kehl, Noemi].