Informazioni su Peter Keel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Keel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Keel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006034676, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Gurtner AG, Montenaro, Fleischwaren, in Flims, CHE-101.422.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Walter, von Wahlern BE, in Flims, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Emanuel, von Schwarzenburg, in Flims, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gurtner, Reto, von Schwarzenburg, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manz, Remo, von Aarau, in Wil (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Peter, von Rebstein, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005934373, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FPH Holding AG, in Arbon, CHE-206.742.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792647).
Statutenänderung:
19.12.2023.
Sitz neu:
Affeltrangen.
Domizil neu:
Steinacker 19, 9556 Affeltrangen.
Zweck neu:
Zweck des Unternehmens ist der Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Zweckanpassung von Amtes wegen infolge geänderter gesetzlicher Bestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häuser, Fritz Paul, von Dägerlen, in Frasnacht (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Peter, von Rebstein, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spiess, Jürg, von Berneck und Wald (AR), in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005929443, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
CARNA HOLDING AG, in Affeltrangen, CHE-110.147.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005301296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häuser, Fritz, von Dägerlen, in Frasnacht (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Peter, von Rebstein, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spiess, Jürg, von Berneck und Wald (AR), in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.