Informazioni su Niklaus Keel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Keel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005937995, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TB-Safety AG, in Frick, CHE-115.789.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004988274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schraner, Ursula, von Laufenburg, in Stein AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Niklaus, von Rebstein, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küttigen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004988274, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TB-Safety AG, in Frick, CHE-115.789.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2667121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli, Oswald, von Künten, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty Imholz, Chantal, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Niklaus, von Rebstein, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Effingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Keel, Oliver, von Rebstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütler, Yvonne, von Beinwil (Freiamt), in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2356203, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TB-Safety GmbH, in Frick, CHE-115.789.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.129 vom 08.07.2014, Publ. 1601187).
Statutenänderung:
16.07.2015 und 16.07.2015.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.07.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 1'160'628.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 715'216.63 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
TB-Safety AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Vollschutzanzügen und Atemluftversorgung sowie Beratung und Engineering insbesondere in den Bereichen Pharma, Chemie und Nuklearenergie sowie Anbieten von Vollschutzlösungen im ABC-Schutz- und Hochsicherheitslaborbereich im In- und Ausland;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern oder verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital neu:
100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [gestrichen: Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Niklaus, von Rebstein, in Effingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].