Informazioni su Prof. Dr. Wolfram Kawohl-Geueke
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Wolfram Kawohl-Geueke
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005819073, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Werkstätte Drahtzug, in Zürich, CHE-105.834.817, Verein (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krings, Ulrich, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Kawohl-Geueke, Prof. Dr. Wolfram, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005776077, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZADZ AG (Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung Zürich), in Zürich, CHE-373.492.014, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215758).
Statutenänderung:
08.05.2023. 09.06.2023.
Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 100'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.05.2023 werden 1'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 09.06.2023 festgestellt. [gestrichen: Die Inhaber-Partizipationsscheine sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Henri A., von Oberrieden, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hättenschwiler, Josef Alois, von Gossau (SG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kawohl-Geueke, Wolfram, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, David Johannes, von Wila, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005773679, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZADZ Psychotherapie AG (Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung Zürich), in Zürich, CHE-236.078.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Henri Albert, von Oberrieden, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hättenschwiler, Josef Alois, von Gossau (SG), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bosshard, David Johannes, von Wila, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kawohl-Geueke, Wolfram, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.