Informazioni su Markus Kaufmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Kaufmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005716343, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Buri Kaufmann AG, in Bolligen, CHE-106.959.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Markus, von Grindelwald, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buri, Hanspeter, von Krauchthal, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Buri, Claudia, von Sumiswald, in Ersigen, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: HR02-1004857176, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Otto Kaufmann AG, in Bolligen, CHE-106.959.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, S.6, Publ. 5317046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Hans, von Rapperswil BE, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Markus, von Grindelwald, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Buri, Andreas, von Krauchthal, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5317046, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Otto Kaufmann AG, in Bolligen, CH-035.3.010.037-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.1997, S. 8080).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Spenglerei und Ausführung von sanitären Installationen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-Schneidiger, Pierrette, von Grindelwald, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Markus, von Grindelwald, in Bolligen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Ittigen, Mitglied mit Einzelunterschrift].