Informazioni su Konrad Kaufmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Konrad Kaufmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005447523, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vorsorgestiftung des Schweizerischen Fleckviehzuchtverbandes, in Zollikofen, CHE-109.783.314, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Konrad, von Recherswil, in Belp, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Bellelay (Saicourt), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten der Stiftung oder der Sekretärin der Stiftung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder dem Sekretär];
Schelling, Matthias, von St. Gallen und Berneck, in Hindelbank, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Noshi-Spaqi, Ardiana, von Langendorf, in Ittigen, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005277138, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kaufmann Treuhand TAT GmbH, in Belp, CHE-350.925.947, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, S.0, Publ. 1694357).
Statutenänderung:
06.08.2021.
Firma neu:
NUI Treuhand & Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
c/o Sarah Neri, Schwandenbadstrasse 12b, 3612 Steffisburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen sämtlicher Dienstleistungen einer Treuhand- und Immobiliengesellschaft. Insbesondere in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, Unternehmensberatung, Saläradministration sowie Verwaltung, Vermittlung und Handel mit Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Konrad, von Recherswil, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst-Poffa, Gabriela, von Lützelflüh, in Erlinsbach (Erlinsbach (AG)), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neri, Sarah, von Recherswil, in Steffisburg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1793557, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TreImmo AG, in Ottenbach, CHE-115.949.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2012, Publ. 6860120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Konrad, von Recherswil, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Thomas, von Schwarzenburg, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Albligen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seiler, Nicole, von Liestal, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Känel, Roger, von Bern, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.