Informazioni su Markus Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Gerber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006115909, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter (ASR) Genossenschaft, in Zollikofen, CHE-107.813.772, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005861053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder, Reto, von Sargans, in Balzers (LI), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelling, Matthias Dr., von St. Gallen und Berneck, in Jegenstorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Urs, von Erschwil, in Wittnau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Bellelay (Saicourt), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Flückiger, Daniel, von Rohrbachgraben, in Mönthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Adrian, von Unterschächen, in Altdorf UR, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005491224, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft swissherdbook Zollikofen, in Zollikofen, CHE-107.148.360, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2018, Publ. 4211611).
Statutenänderung:
12.04.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Ulrich, genannt Ueli, von Saanen, in Turbach (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Bellelay (Saicourt), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Adrian, von Kallnach, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Chambaz, Olivier, von Montanaire, in Duillier, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schärz-Wespi, Ulrich, von Adelboden, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005447523, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vorsorgestiftung des Schweizerischen Fleckviehzuchtverbandes, in Zollikofen, CHE-109.783.314, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485584).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Konrad, von Recherswil, in Belp, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Markus, von Langnau im Emmental, in Bellelay (Saicourt), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten der Stiftung oder der Sekretärin der Stiftung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder dem Sekretär];
Schelling, Matthias, von St. Gallen und Berneck, in Hindelbank, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Noshi-Spaqi, Ardiana, von Langendorf, in Ittigen, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.