Informazioni su Christof Kaufmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christof Kaufmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005607680, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Fink Medien AG, in Freienbach, CHE-108.525.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S.14, Publ. 5794670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Anton, von Biberist, in Neuenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Marius, von Biberist, in Köniz, Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Christof, von Biberist, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004680626, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CineCom Schweiz AG, in Zürich, CHE-101.721.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2019, Publ. 1004575642).
Firma neu:
CineCom Schweiz AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.07.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Christof, von Biberist, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004575747, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WerbeWeischer Schweiz GmbH, Hamburg, Niederlassung Zürich, in Zürich, CHE-388.754.890, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2016, S.0, Publ. 3048901).
Hauptsitz in:
Hauptsitz: Hamburg (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Andreas, von Bäretswil, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Schilling, Nils Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Christof, von Biberist, in Zürich, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].