Informazioni su Bruno Kaufmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Kaufmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1128349, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse Holzwerkstoffe, bisher in Frauenfeld, CH-440.7.010.140-9, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6154980).
Gründungsurkunde:
13.12.2004.
Urkundenänderung:
23.07.2013.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Lampert Treuhand & Revision GmbH, Arnold Böcklin-Str. 11, 4051 Basel.
Postadresse neu:
[weggefallen].
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Bruno, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Madl, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Münchwilen AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem AG-Vertreter.
Numero di pubblicazione: 6590430, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Holzwerkstoffe Notter AG, in Bremgarten AG, CH-400.3.919.099-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 2, Publ. 6049024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Bruno, von Möhlin, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesari, Luca, von Lauperswil, in Dielsdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Meier, Patrick, von Fischbach-Göslikon, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6587014, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Holzwerkstoffe Reiden AG, in Reiden, CH-100.3.011.265-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2012, S. 0, Publ. 6552520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Bruno, von Möhlin, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornbierer, Urs, von Thal, in Eiken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppen, Damian, von Saas Balen, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Saas Balen, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].