Informazioni su Molly Katz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Molly Katz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006013993, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fattal Hotels Zürich GmbH, in Zürich, CHE-349.024.026, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2024, Publ. 1005979491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biton, Yoram David, israelischer Staatsangehöriger, in Aschheim (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Katz, Molly, portugiesische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006012812, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FATTAL RIGIHOF AG, in Zürich, CHE-113.834.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2024, Publ. 1005987455).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biton, Yoram David, israelischer Staatsangehöriger, in Aschheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Katz, Molly, portugiesische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005987455, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FATTAL RIGIHOF AG, in Zürich, CHE-113.834.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2019, Publ. 1004618561).
Statutenänderung:
26.02.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Führen von Hotels und Gastronomiebetrieben sowie die Beratung solcher Betriebe. Die Gesellschaft kann zu diesem Zwecke im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 26.09.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaft Universitätsstrasse 101, 8006 Zürich (GB-Nr. 373, Kat. Nr. OB 3460), die zur Liegenschaft gehörenden Installationen umd Maschinen sowie die Geräte, Möbel und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Warenbestände des sich in der Liegenschaft befindlichen Hotels Rigihof und Restaurants Bauhaus zum Preis von höchstens CHF 16'000'000.-- plus MWST (davon maximal Goodwill von CHF 3'000'000.-- plus MWST) zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roger, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katz, Molly, portugiesische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.